Entreprise : FRANCE SOLUTION IMAGE - SIREN 414 811 471
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2021)
Dénomination
FRANCE SOLUTION IMAGE
Sigle
FSI
SIREN (siège)
414 811 471
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1999
Date de fin de la personne morale
05/01/2096
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
359 RUE FOURNY 78530 BUC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS ARNAUD , YVES , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
SAINT CYR L'ECOLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1997
Siret
41481147100039
Nom commercial
FOURNITURE SUPPORT IMPRIMERIE
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence conseil en publicité venté de matériel informatique et de services
Adresse
359 RUE FOURNY
78530 , BUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1997
Siret
41481147100013
Enseigne
FOURNITURE SUPPORT IMPRIMERIE
Adresse
30 RUE GABRIEL PERI
92700 , COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/1998
Siret
41481147100021
Adresse
119 B RUE DE COLOMBES
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49354
Date d'ajout
21/10/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49354
Date d'ajout
21/10/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 21/10/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELAFA Mja prise en la personne de Me Axel Chuine . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/10/2021
Numéro d'observation
45105
Date d'ajout
11/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 10/12/2020 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2020J00439 désigne liquidateur SELAFA Mja prise en la personne de Me Axel Chuine 36 Rue des Etats généraux 78000 Versailles
Numéro d'observation
38015
Date d'ajout
29/10/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles, prononce en date du 29/10/2020, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020J00439, date de cessation des paiements le 29/04/2019 désigne Mandataire judiciaire SELAFA Mja prise en la personne de Me Axel Chuine 36 Rue des Etats généraux 78000 Versailles, et ouvre une période d'observation expirant le 29/04/2021 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
81737
Date d'ajout
06/01/1999
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
78356
Date d'ajout
22/12/1997
Description
Montant capital libère : 50000 francs
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).