Entreprise : TEREOS SA - SIREN 414 713 628
Identité
(Entreprise radiée le 06/01/2005)
Dénomination
TEREOS SA
SIREN (siège)
414 713 628
Date d'immatriculation au RNE
18/05/2001
Date de fin de la personne morale
17/05/2096
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
25668609 EUR
Adresse du siège
12 RUE JOSEPH BEGHIN 59239 THUMERIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRAMET JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TURPIN MARC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Villers-lès-Cagnicourt
Nom, Prénom(s)
BOLLE GILLES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Cambronne-lès-Clermont
Nom, Prénom(s)
CHENU YVES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Poupry
Nom, Prénom(s)
LECART DENIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Mareuil-le-Port
Nom, Prénom(s)
LEROUX FRANCOIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Ploisy
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU JACQUES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Trocy-en-Multien
Nom, Prénom(s)
CINTRAT JEAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Morsain
Nom, Prénom(s)
EGRET JEAN-LUC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Tupigny
Nom, Prénom(s)
LECOMTE THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Crécy-sur-Serre
Nom, Prénom(s)
LAUDE XAVIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
WATTINNE RENAUD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
DUVAL PHILIPPE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
DURRIS JEAN-PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Artenay
Nom, Prénom(s)
BELEGAUD YVES
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
FRENAUX JACQUES
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Saint-Quentin
Dénomination
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
GRAMET NAHUM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2003
Siret
41471362800199
Code APE
158H
Adresse
11 RUE PASTEUR
02390 , ORIGNY-SAINTE-BENOITE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/2001
Siret
41471362800181
Code APE
158H
Adresse
30 RUE ROBERT MALLET STEVENS
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FORUM VILLE ACTIVE BT M
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
41471362800116
Code APE
731Z
Adresse
135 AV DE RANGUEIL
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
INSA HALL GILBERT DURAND
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
41471362800033
Code APE
158H
Adresse
45 BD BENONI GOULLIN
44200 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
41471362800108
Code APE
158H
Adresse
51230 , CONNANTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/2001
Siret
41471362800207
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Bureau administratif.
Adresse
11 PRV DE ROTTERDAM
59777 , LILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT LILLE EUROPE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/03/2001
Siret
41471362800025
Code APE
158H
Origine du fonds
Autre
Activité principale
En France et à l'étranger, l'exploitation de toutes activités industrielles et/ou commerciales, agro-alimentaires et notamment du sucre, des déri- vés du sucre, des produits fabriqués à base de sucre, des produits en tout ou partis substitua- bles au sucre, des alcools et de leurs dérivés, la recherche fondamentale et appliquée notamment dans le domaine agro-alimentaire dans l'alimenta- tion humaine et animale, dans la santé, l'étude, la recherche, le développement et l'application industrielle de tous procédés et techniques ainsi que tous autres industries ou exploitation y afférent, la prisen, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, de tous droits de propriété intellectuelle, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'acquisition et la cession de participations dans toutes sociétés notamment celles ayant pour objet ou activité la production agro-alimentaire, l'importation, l'exportation, la vente, la com- mercialisation, le négoce, la distribution des produits vises ci-dessus. La fourniture de prestations de services à toutes filiales ou sociétés affiliées.
Adresse
12 RUE 12 rue Joseph Béghin
59239 , Thumeries - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
41471362800165
Code APE
158H
Adresse
RUE D ERRE
59161 , ESCAUDOEUVRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
41471362800173
Code APE
011A
Adresse
60710 , CHEVRIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
41471362800132
Code APE
158H
Adresse
60710 , CHEVRIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
41471362800124
Code APE
158H
Adresse
4 RUE DE LA SUCRERIE
62175 , BOIRY-SAINTE-RICTRUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/2001
Siret
41471362800090
Code APE
731Z
Adresse
27 BD DU ONZE NOVEMBRE 1918
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE ENTR ET INNOVATION
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
41471362800223
Adresse
5 RUE DE CHAZELLES
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
41471362800140
Code APE
158H
Adresse
91 RUE A BRIAND
77124 , VILLENOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2001
Siret
41471362800066
Code APE
741J
Adresse
14 BD DU GENERAL LECLERC
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2004
Siret
41471362800215
Adresse
12 RUE BLAISE PASCAL
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/01/2005
Description
Radiation : Fusion / Absorption.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/05/2001
Description
Observations concernant l'établissement situé 11 p arvis de Rotterdam Boulevard de Turin 59777 Eurali lle : Date de début d'exploitation : 01/09/2003.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/05/2001
Description
Historique : Cette société a transféré son siège e t principal établissement de PARIS (16EME) 5 AVENU E KLEBER -RCS PARIS 1997 B 16795- à dater du 30/03 /2001 Acte constitutif : dépôt au Greffe de Paris le 10/12/1997, publié dans les Petites Affiches du 03/12/1997 Transfert : dépôt au Greffe de Lille l e 17/05/01 publié dans la Gazette de la Région du Nord du 18/05/2001 Mention du 05/07/2001 : Scissio n avec la SA ERIDANIA BEGHIN SAY-RCS LILLE B 456 5 00 784-, la SA PROVIMI-RCS VERSAILLES B 652045907- , la SA CEREOL-RCS NANTERRE B330339169 -,la SA CER ESTAR RCS NANTERRE B 572099695- à dater du 30.6.20 01 RADIATION DU 06/01/2005 : Fusion absorption par l'Union Coopérative Agricole à Capital Variable T EREOS dont le siège est sis à Origny Ste Benoite 1 1 Rue Pasteur RCS SAINT-QUENTIN 407 948 926 - à da ter du 01/10/2004.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 01/10/2004. - Sort du fonds: Apport fusion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).