Entreprise : SCI LECLERC - SIREN 414 689 380
Identité
Dénomination
SCI LECLERC
SIREN (siège)
414 689 380
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2008
Début d’activité
17/11/1997
Date de fin de la personne morale
03/02/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location et à titre exceptionnel la vente de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
21 RUE EMILE FOURCAND 33000 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE MARIN DE MONTMARIN THIBAULT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
DE MARIN DE MONTMARIN CHARLOTTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
DE MARIN DE MONTMARIN ADELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1991
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
DE MARIN DE MONTMARIN TANGUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Paris 19e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DE MARIN DE MONTMARIN AGATHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1999
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
DE MARIN DE MONTMARIN LEONARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1996
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
DE MARIN DE MONTMARIN THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1999
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
VALETTE DELPHINE
Nom d'usage
DE MARIN DE MONTMARIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
TM MANAGEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/11/1997
Siret
41468938000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location et à titre exceptionnel la vente de tous biens et droits immobiliers.
Autres Activités
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location et à titre exceptionnel la vente de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
21 RUE EMILE FOURCAND
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/11/1997
Siret
41468938000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 VLA SAINTE - FOY
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4527
Date d'ajout
04/02/2008
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28534
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).