Entreprise : SOC PRODUCTION INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE - SIREN 414 577 387
Identité
Dénomination
SOC PRODUCTION INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE
Sigle
PRODIAL
SIREN (siège)
414 577 387
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1997
Date de fin de la personne morale
26/11/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
POINTE DU MARIN 97227 SAINTE-ANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CRESTOR RICHARD , GERARD , GAETAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Ste Anne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/11/1997
Siret
41457738700023
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation, distribution, production industrielle de préparation pour entremets et desserts et tous produits alimentaires.
Adresse
pointe du Marin
97227 , Sainte-Anne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/1997
Siret
41457738700015
Code APE
158V
Adresse
Z I PETITE COCOTTE
97224 , DUCOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5100
Date d'ajout
24/06/2014
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 18/01/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5861
Date d'ajout
19/08/2008
Description
AU PRIX DE 150 000 euros- ANNONCES LEGALES FRANCE ANTILLES DU 15/07/08- LES OPPOSITIONS SONT RECUES C/O SCP DUVAL,NOTAIRES, 31 RUE MOREAU DE JONNES-97200 FORT DE FRANCE
Numéro d'observation
5861
Date d'ajout
19/08/2008
Description
Modification autre VENTE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE FABRICATION DIFFUSION VENTE DE PRODUITS LACTES DONT LE CHOCOLAT DE COMMUNION. BENEFICIAIRE : LA SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX RCS 303 167 514 Date d'effet : 01/07/2008
Numéro d'observation
611
Date d'ajout
28/02/2005
Description
Modification autre AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIENNE MENTION : 32 000 euros NOUVELLE MENTION : 60 000 euros CHANGEMENT DE DIRIGEANT : GERANT PARTANT : MME RAMPARSAH EPSE CRESTOR LYDIE MONIQUE NOUVEAU GERANT : MR CRESTOR RICHARD GERARD GAETAN Date d'effet : 27/12/2004
Numéro d'observation
875
Date d'ajout
24/02/2000
Description
TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS, ZI PETITE COCOTTE 97224 DUCOS EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL SANS MODIFICATION DE L'ACTIVITE CESSION DE PARTS SOCIALES A COMPTER DU 23/12/99
Numéro d'observation
875
Date d'ajout
24/02/2000
Description
Modification autre AUGMENTATION DU CAPITAL ANCIEN : 100 000 FF A COMPTER DU 23/12/99
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).