Entreprise : SCI REVAN - SIREN 414 503 771
Identité
Dénomination
SCI REVAN
Sigle
SCI REVAN
SIREN (siège)
414 503 771
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1997
Début d’activité
02/01/2004
Date de fin de la personne morale
10/12/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
10 CHE CANAL 97418 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 20
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POTIN PAUL , OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
ULDARIC NAUCHE FRANCE-LINE , CARMEL
Nom d'usage
POTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2004
Siret
41450377100027
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
10 CHE CANAL
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 20
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
846
Date d'ajout
16/03/2007
Description
Démission du gérant EN LA PERSONNE DE MELLE CADAZE VIRGINIE TATIANA MENTION DE M. POTIN PAUL OLIVIER EN QUALITE D'ASSOCIE Date d'effet : 05/10/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1533
Date d'ajout
14/05/2004
Description
Transfert du siège social TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ANCIENNE MENTION : 29 ALLEE DES ALAMANDAS SIDR 97410 SAINT PIERRE NOUVELLE MENTION : 10 CHEMIN CANAL PK 20 97418 PLAINE DES CAFRES Date d'effet : 02/01/2004
Numéro d'observation
2528
Date d'ajout
07/10/2002
Description
SUIVANT PV AGE DU ET A COMPTER DU 02/05/02 - CHANGEMENT DE GERANCE - ANCIENNE MENTION : GERANT : EQUIXOR MARIE KARINE NOUVELLE MENTION : GERANT : POTIN LAURENCE FREDERIQUE
Numéro d'observation
2530
Date d'ajout
07/10/2002
Description
SUIVANT PV AGE DU 31/05/02 ET A COMPTER DU 01/06/02 - CHANGEMENT DE GERANCE - ANCIENNE MENTION : GERANTE : POTIN LAURENCE FREDERIQUE NOUVELLE MENTION : GERANTE : CADAZE VIRGINIE TATIANA DEMEURANT 251 CHEMIN ALBERT HIBON LE TAMPON
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).