Entreprise : GAEC DE LA VOLERIE - SIREN 414 401 919
Identité
Dénomination
GAEC DE LA VOLERIE
Sigle
GAEC DE LA VOLERIE
SIREN (siège)
414 401 919
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1997
Date de fin de la personne morale
06/11/2096
Date de clôture
31/03
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
136000 EUR
Adresse du siège
LA VOLERIE 50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETANG VERONIQUE , MARIE , GERMAINE , FRANCOISE
Nom d'usage
ROPTIN
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
ST NICOLAS DE PIERREPONT
Nom, Prénom(s)
LETANG ALAIN , FRANK , JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
ST NICOLAS DE PIERREPONT
Nom, Prénom(s)
ROPTIN HERVE , CHRISTIAN , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
ST NICOLAS DE PIERREPONT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41440191900017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MISE EN VALEUR D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Adresse
LA VOLERIE
50250 , SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3829
Date d'ajout
24/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateurs : ROPTIN Hervé Christian Raymond, ROPTIN Véronique Marie Germaine Françoise et LETANG Alain Frank Jean-Pierre, siège de la liquidation : La Volerie 50250 Saint-Nicolas-de-Pierrepont, parution de la publicité légale : La Gazette de la Manche en date du 04/03/2020
Numéro d'observation
2824
Date d'ajout
15/06/2005
Description
Transformation de la société - Transformation de l'Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée en Groupement Agricole d'Exploitation en Commun. - Modification de la dénomination : anciennement : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée DE LA VOLERIE. (sigle : EARL DE LA VOLERIE). nouvellement : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun DE LA VOLERIE (GAEC DE LA VOLERIE). - Modification du capital social : anciennement : 68 602.06 Euros (variable) - nouvellement : 99 000 Euros (fixe). - Nomination de M. Alain LETANG, en qualité de co-gérant. - Modification de la durée de la société : anciennement : 35 ans - nouvellement : 99 ans. - Modification de la date de clôture de l'exercice : anciennement : 31/12 - nouvellement : 31/03. Date d'effet : 01/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).