Entreprise : GIE DE PERSEIGNE - SIREN 414 369 264
Identité
Dénomination
GIE DE PERSEIGNE
SIREN (siège)
414 369 264
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1997
Début d’activité
01/10/1997
Date de fin de la personne morale
11/11/2096
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Mandataire tant à la vente que pour les opérations d'approvisionnement, faire reddition du mandat, gestion de biens détenus en Co-Propriete par ses membres.
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
8994.49 EUR
Adresse du siège
LA HERMERAYE 72600 AILLIERES-BEAUVOIR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERVAIS DENISE , LOUISE , MARCELLE
Nom d'usage
GRYP
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
SAINT JOUIN DE BLAVOU
Nom, Prénom(s)
GRYP OMER , GERARD , JEAN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
SAINT JOUIN DE BLAVOU
Dénomination
GAEC ADAM PERE & FILS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MAMERS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41436926400018
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Mandataire tant à la vente que pour les opérations d'approvisionnement, faire reddition du mandat, gestion de biens détenus en Co-Propriete par ses membres.
Autres Activités
Mandataire tant à la vente que pour les opérations d'approvisionnement, faire reddition du mandat, gestion de biens détenus en Co-Propriete par ses membres.
Adresse
LA HERMERAYE
72600 , AILLIERES-BEAUVOIR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
815
Date d'ajout
21/10/1998
Description
Réduction du capital LE CAPITAL SOCIAL (PRECEDEMMENT DE 100.000 FRS), EST REDUIT A 59.000 FRS. MR OMER GRYP (ANCIENNEMENT MEMBRE DU GIE), DEVIENT CONTROLEUR DE GESTION EN REMPLACEMENT DE MR LAURENT CABARET. MME DENISE GRYP NEE GERVAIS DEMEURANT LA FLEUTERIE, 61360 SAINT JOUEN DE BLAVOU, EST NOMMEE CONTROLEUR DES COMPTES, EN REMPLACEMENT MR CYRIL ADAM. L'EARL DE MONTECOUPLET QUITTE SES FONCTIONS DE MEMBRE ET ADMINISTRATEUR DU GIE. L'EARL DU GOULET QUITTE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU GIE. (PV D'AGE EN DATE DU 15/09/98). A COMPTER DU 15/09/1998.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 59 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 8 994.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).