Entreprise : ARCHISA - SIREN 414 359 836
Identité
(Entreprise radiée le 26/01/2023)
Dénomination
ARCHISA
SIREN (siège)
414 359 836
Date d'immatriculation au RNE
02/12/1997
Date de fin de la personne morale
01/12/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
LD DIEPE 28700 GARANCIERES-EN-BEAUCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRE DANIEL , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Nérondes
Nom, Prénom(s)
ROCHEROLLES PASCAL , NORBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
MEZIERES LES CLERY
Nom, Prénom(s)
BOULANGER ALAIN , BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
POMMIER LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Boulleret
Nom, Prénom(s)
HAY CHRISTIAN , JOSEPH , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Le Louroux
Dénomination
CABINET ADH EXPERTS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chartres CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/05/2000
Siret
41435983600023
Code APE
741J
Adresse
LD DIEPE
28700 , GARANCIERES-EN-BEAUCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2496
Date d'ajout
26/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 26/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30614
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).