Entreprise : SCP DUTTLINGER FAIVRE - SIREN 414 291 971
Identité
Dénomination
SCP DUTTLINGER FAIVRE
SIREN (siège)
414 291 971
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1997
Début d’activité
01/11/1997
Date de fin de la personne morale
26/10/2026
Forme juridique
SCP d'avocats
Activité principale
SOCIETE D'AVOCATS
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
550000 EUR
Adresse du siège
14 RUE D'ANNAM 75020 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
14-18
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUTTLINGER MARIE-ELISABETH , CHANTAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FAIVRE LOUIS-MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
41429197100029
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
SOCIETE D'AVOCATS
Adresse
14 RUE D'ANNAM
75020 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
14-18
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
41429197100011
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
85 AV MOZART
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1997D0313518
Date d'ajout
13/09/2019
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 05-09-2019 LE TRIBUNAL de Grande Instance DE Paris A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
25/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 06-10-2016 a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
29/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 18-02-2016 a prononcé proroge pour une durée de 3 mois la période d'observation, maintient les organes de la procédure.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 19-02-2015 a prononcé ouvre une procédure de redressement judiciaire et fixe la période d'observation à deux mois, désigne Mme Elisabeth Goury juge commissaire, désigne en qualité de mandataire judiciaire Me Stéphane Gorrias de la SCP BTSG domicilié 3 rue Troyon 75017 Paris, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/01/2015.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
05/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 21-05-2015 a prononcé proroge pour une durée de 6 mois la période d'observation, maintient les organes de la procédure.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).