Entreprise : SARL LES IFS - SIREN 414 094 821
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2021)
Dénomination
SARL LES IFS
SIREN (siège)
414 094 821
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1997
Date de fin de la personne morale
15/10/2096
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE LA SANTE 35000 RENNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9A11
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZUREAU FABRICE , GEORGES , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/10/1997
Siret
41409482100017
Code APE
702C
Adresse
53 BD DE LA LIBERTE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/10/1997
Siret
41409482100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous biens immobiliers à usage professionnel, notamment sous forme de crédit-bail, la gestion, l'entretien la location, la sous-location et la cession totale ou partielle (début : 25.06.2001)
Adresse
9 RUE 9-11 Rue de la Santé
35000 , Rennes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9A11
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3521
Date d'ajout
01/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18221
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/07/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Dissolution à compter du 29/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/07/2020, liquidateur : MAZUREAU Fabrice Georges Jean, siège de la liquidation : 9-11 Rue de la Santé 35000 Rennes, parution de la publicité légale : Les Infos Redon Ploermel en date du 02/09/2020
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/10/2000
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 02/10/2000.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/10/1997
Description
Historique des observations depuis le 16/10/1997 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 14.10.1997 AU 25.06.2001, RENNES, 53 BOULE- VARD DE LA LIBERTE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 9-11 rue de la Santé 35000 Rennes : Observation depuis le 16/10/1997 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 14.10.1997 AU 25.06.2001, RENNES, 53 BOULE- VARD DE LA LIBERTE, CREATION, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).