Entreprise : EDIC - SIREN 414 014 092
Identité
Dénomination
EDIC
SIREN (siège)
414 014 092
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1997
Date de fin de la personne morale
21/10/2096
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1998
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
123 QUAI DE BRAZZA 33100 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUETARD FRANCIS , PAUL , ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Meung-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
FUSTER ISABELLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cenon
Nom, Prénom(s)
BABIN CHRISTOPHE , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
ST OUENS D'AUNIS
Dénomination
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
SYLIANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
41401409200012
Code APE
722A
Adresse
123 QUAI
33100 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
41401409200020
Code APE
722Z
Adresse
ALL MEGEVIE
33170 , GRADIGNAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA MADELEINE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86830
Date d'ajout
27/07/2018
Description
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 10/04/2018 nommant SCP Cbf 58 Rue Saint Genès 33000 Bordeaux commissaire à l'exécution du plan à la place du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37763
Date d'ajout
07/05/2015
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
22504
Date d'ajout
16/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 15/01/2015 nommant Launay Jacqueline juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3636
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 18/01/2012 nommant M. Arnaud Francis juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3160
Date d'ajout
23/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 16/01/2008 nommant M. Bruno Malle juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
67123
Date d'ajout
03/03/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 01/03/2006 , arrêtant le plan de cession au profit de la societe PRODWARE SA, dont le siege social est a PARIS (75019), 45 quai de la Seine . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Serge CERA 58 rue Saint Genes 33000 BORDEAUX , nom du juge commissaire : M. LIQUARD ANTOINE
Numéro d'observation
62348
Date d'ajout
12/01/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 11/01/2006 nommant M. LIQUARD ANTOINE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
58209
Date d'ajout
02/12/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 30/11/2005 nommant M. Henri WISSE 33000 BORDEAUX juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
55544
Date d'ajout
27/10/2005
Description
Le tribunal de commerce de BORDEAUX , a prononcé en date du 26/10/2005 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2005J00876 , date de cessation des paiements le 24/10/2005 , et a désigné juge commissaire M. MATHIEU DIDIER , juge commissaire suppléant M. LANGE CLEMENT , administrateur ME CERA SERGE 58 RUE SAINT GENES 33000 BORDEAUX représentant créanciers SELARL CHRISTOPHE MANDON 12 QUAI LOUIS XVIII 33000 BORDEAUX Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
55240
Date d'ajout
24/10/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de BORDEAUX , en date du 24/10/2005
Numéro d'observation
241
Date d'ajout
30/11/2001
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du Continuation de la société Marlgre un actif nef devenu inférieur à la moitie du capital social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).