Entreprise : PEPINOIX - SIREN 413 870 312
Identité
Dénomination
PEPINOIX
SIREN (siège)
413 870 312
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1997
Début d’activité
01/09/1997
Date de fin de la personne morale
01/10/2096
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activités de commercialisation de produits agricoles ou dérivés relevant de la MSA.
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RTE DE LA THIVOLIERE 38210 POLIENAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESBRUS FRANCK , LAURENT , GERARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Tullins
Nom, Prénom(s)
DESBRUS SEBASTIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Poliénas
Nom, Prénom(s)
LAMBERSEND STEPHANE , MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Coublevie
Dénomination
LBO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
41387031200027
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités de commercialisation de produits agricoles ou dérivés relevant de la MSA.
Adresse
2 RTE DE LA THIVOLIERE
38210 , POLIENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
41387031200019
Code APE
512A
Adresse
LA VILLE
38210 , POLIENAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONIQUE DESBRUS VILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-DECLARATION MODIFICATIVE du 12 Décembre 1997 : Achat des éléments d'un fonds de commerce de VENTE et EXPEDITION DE NOIX appartenant à la sté LES FRUITS DU DAUPHINE GASTON BELLIER ET FILS 2 rue des Pautes 38430 MOIRANS et exploité au lieu de l'établisse- ment principal à compter du 30.10.1997. -DECLARATION MODIFICATIVE du 09 Mars 1999 : Transfert du siège social et Ets principal de Chez Monique DESBRUS La Ville 38210 POLIENAS à La Thivollière 38210 POLIENAS à compter du 01.09.1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 29.09.1997 L'ESSOR du 12.09.1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).