Entreprise : SCI SOLEIL - SIREN 413 859 604
Identité
Dénomination
SCI SOLEIL
SIREN (siège)
413 859 604
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1997
Début d’activité
07/12/2009
Date de fin de la personne morale
24/09/2057
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition de tous bâtiments à usage d'habitation commercial industriel artisanal et agricole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
112 B RTE DES COULANGIS 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Saint-Doulchard
Nom, Prénom(s)
LE HIR CAROLINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
MAILLOT MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Cernoy-en-Berry
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/12/2009
Siret
41385960400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition de tous bâtiments à usage d'habitation commercial industriel artisanal et agricole
Autres Activités
acquisition de tous bâtiments à usage d'habitation commercial industriel artisanal et agricole
Adresse
112 B RTE DES COULANGIS
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/1997
Siret
41385960400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 RUE DIDEROT
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4744
Date d'ajout
17/12/2009
Description
Transfert du siège social à compter du 07/12/2009 : Ancienne adresse : 17 rue Diderot 18000 Bourges Nouvelle adresse : 112bis route des Coulangis 18000 Bourges Transfert de l'établissement principal à compter du 07/12/2009 : Ancienne adresse : 17 rue Diderot 18000 Bourges Nouvelle adresse : 112bis route des Coulangis 18000 Bourges Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/12/2009 : Partant : COLLIOT Nathalie Madeleine Lucienne, Gérant(e) Nouveau : DUPONT Christian, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).