Entreprise : T.L.GESTION - SIREN 413 820 812
Identité
(Entreprise radiée le 06/05/2021)
Dénomination
T.L.GESTION
SIREN (siège)
413 820 812
Date d'immatriculation au RNE
18/04/2006
Date de fin de la personne morale
17/04/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
1 MAIL SAINT MARTIN 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVEAUX BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Busigny
Dénomination
SOCIETE D.B.F.
Qualité
Autre
Commune de résidence
BERTRY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/1997
Siret
41382081200019
Code APE
671C
Adresse
135 RUE DES STATIONS
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/03/2006
Siret
41382081200027
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par voie d'achat d'échange d'apport de souscription de parts d'actions obligations et de tous titres en général prise d'intérêts ou de participations par voie d'apports échangés ou par tout autre moyen dans toutes sociétés industrielles commerciales. Acquisition exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles
Adresse
1 1 mail Saint-Martin
59400 , Cambrai - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4049
Date d'ajout
06/05/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 06/05/2021 avec effet au 06/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2437
Date d'ajout
14/12/2007
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 31/10/2007 Nomination de Mr LEVEAUX BERNARD en qualite de liquidateur Départ : Mme LEVEAUX BARBARA (GERANTE)
Numéro d'observation
2112
Date d'ajout
14/11/2007
Description
Modification relative aux associés à compter du 27/04/2007 : Partant : SAS PRODUCTION HYODALL, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE nouveau : SCI SOCIETE D.B.F., ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DE LILLE (RCS LILLE 97 D 498) - DEBUT D'ACTIVITE A LILLE 29.08.97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).