Entreprise : TOTAL CONSTRUCTIONS - SIREN 413 761 883
Identité
Dénomination
TOTAL CONSTRUCTIONS
SIREN (siège)
413 761 883
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1997
Date de fin de la personne morale
07/09/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7623 EUR
Adresse du siège
28 AV LEON GONTRAND DAMAS 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KREBS JOSETTE , MAURICETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Saint-Laurent du Maroni
Nom, Prénom(s)
KREBS JOSETTE
Nom d'usage
KREBS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
ST LAURENT DU MARONI
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/09/1997
Siret
41376188300029
Nom commercial
TOTAL CONSTRUCTIONS
Code APE
452A
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSTRUCTION DE MAISONS PROMOTION IMMOBILIERE, L'ACQUISITION ET LA REVENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
28 AV 28 avenue Leon Gontrand Damas
97320 , Saint-Laurent du Maroni - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/09/1997
Siret
41376188300011
Code APE
452A
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
15 RUE THIERS
97320 , SAINT-LAURENT-DU-MARONI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1451
Date d'ajout
09/09/2002
Description
Cession de parts MME KREBS JOSETTE CEDE 250 PARTS SOCIALES A M. CLAVIER SOSTHENE A COMPTER DU 05.06.2002
Numéro d'observation
504
Date d'ajout
03/06/2002
Description
Cession de parts MR VILLERONCE JOSEPH CEDE A MME KREBS JOSETTE QUI ACCEPTE, LES 250 PARTS QU'IL POSSEDE DANS LADITE SOCIETE. PV D'ASSEMBLEE DU 30/04/2002. STATUTS MIS A JOUR.
Numéro d'observation
588
Date d'ajout
10/09/2001
Description
PV D'ASSEMBLEE DU 29/06/2001. STATUTS MIS A JOUR.
Numéro d'observation
190
Date d'ajout
12/02/1999
Description
Transfert du siège social ANCIEN SIEGE : 15 RUE THIERS - 97320 SAINT LAURENT DU MARONI NOUVEAU SIEGE : 28 AVE LEON GONTRAND DAMAS - 97320 SAINT LAURENT DU MARONI A COMPTER DU 14.11.1998 ANNONCES LEGALES : LA PRESSE DE GUYANE DU 06.01.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).