Entreprise : ORMINE - SIREN 413 736 430
Identité
Dénomination
ORMINE
SIREN (siège)
413 736 430
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1997
Date de fin de la personne morale
16/09/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
13 AV FRANCOIS RONJON 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KLINGELSCHMITT LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Cayenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/07/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
41373643000021
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
RECHERCHE OBTENTION ACQUISITION CESSION EXPLORATION EXPLOITATION DE TOUS TERRAINS MINIERS - NEGOCE DE L'OR - BUREAU DE CHANGE ETC... SERVICES DE TRANSPORTS DE FONDS.
Adresse
13 AV FRANCOIS RONJON
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
996
Date d'ajout
26/07/2000
Description
Dissolution anticipée de la société VENTE DU FONDS DE COMMERCE AU PROFIT DE LA SARL CHANGE MINAS (CAYENNE B 425 068 418), 38 RUE DIGUE RONJON (ANCIENNEMENT : 13 RUE DIGUE RONJON) 97300 CAYENNE ; A COMPTER DU 18.07.2000 ANNONCES LEGALES : SEMAINE GUYANAISE DU 27.07.2000
Numéro d'observation
789
Date d'ajout
15/06/2000
Description
Changement de gérant PARTANT : DE OLIVEIRA REIS GEDIEL NOUVEAU : KLINGELSCHMITT LAURENT A COMPTER DU 31.03.2000 ANNONCES LEGALES : SEMAINE GUYANAISE DU 01.06.2000
Numéro d'observation
1460
Date d'ajout
17/11/1999
Description
Changement de gérant GERANT PARTANT : CAVALCANTI MARCUS NOUVEAU : DE OLIVEIRA REIS GEDIEL A COMPTER DU 29.10.1999 ANNONCES LEGALES : LA PRESSE DE GUYANE DU 15.11.1999
Numéro d'observation
1386
Date d'ajout
05/11/1998
Description
Modification autre GERANT PARTANT : DE SOUZA PICANDO MARLUCIO NOUVEAU GERANT : CAVALCANTI MARCUS ANNONCES LEGALES : LA PRESSE DE GUYANE DU 04.09.1998 ANCIEN SIEGE : 10 RUE FRANCOIS ARAGO - 97300 CAYENNE NOUVEAU SIEGE : 13 RUE DIGUE RONJON - 97300 CAYENNE ANNONCES LEGALES : LA SEMAINE GUYANAISE DU 05.11.1998 ADJONCTION D'ACTIVITE : SERVICES DE TRANSPORTS DE FONDS. A COMPTER DU 01.09.1998
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).