Entreprise : EARL VIGNOBLES LALANDE ET FILS - SIREN 413 686 247
Identité
Dénomination
EARL VIGNOBLES LALANDE ET FILS
SIREN (siège)
413 686 247
Date d'immatriculation au RNE
16/09/1997
Date de fin de la personne morale
15/09/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
CHATEAU DU MIRAIL 33640 PORTETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALANDE VINCENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Saint-Selve
Nom, Prénom(s)
LALANDE JEAN , PIERRE , JEANSOTTE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Saint-Selve
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41368624700011
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Viticulture
Adresse
CHATEAU DU MIRAIL
33640 , Portets - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41075
Date d'ajout
12/06/2015
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux En date du 20/02/2015 A prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41074
Date d'ajout
12/06/2015
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux En date du 02/12/2011 A prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société en liquidation judiciaire. Nomme Louise Lagoutte, juge commissaire et Mesdames Baret et Bullier, en qualité de juges commissaires suppléants. Nomme Me Baujet de la SCP SILVESTRI BAUJET, 23 rue du Chai des Farines, mandataire judiciaire à la liquidation. Fixe à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, conformément à l'article L641-13 du code de commerce.
Numéro d'observation
80412
Date d'ajout
26/05/2011
Description
Jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX En date du 20-05-2011 A prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, fixe provisoirement au 11-04-2011 la date de cessation des paiements, désigne Mme A.M. CHASSAGNE en qualité de juge commissaire, Mme LAGOUTTE et Mme TAISSEIRE juges commissaires suppléants, Me BAUJET de la SCP SILVESTRI BAUJET 23 rue du chai des farines BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
18986
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).