Entreprise : SCI LES 3 TOURS - SIREN 413 583 725
Identité
Dénomination
SCI LES 3 TOURS
SIREN (siège)
413 583 725
Date d'immatriculation au RNE
04/09/1997
Début d’activité
30/07/1997
Date de fin de la personne morale
03/09/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et gestion de tous biens Immkobiliers ;
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
RTE DE SOREZE 81110 DOURGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BISSERKINE TATIANA , CAMILLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Valdurenque
Nom, Prénom(s)
BUGIS ADELAIDE , JEANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Ales
Nom, Prénom(s)
BUGIS SALOME , GENEVIEVE , LILIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Valdurenque
Nom, Prénom(s)
BUGIS DEBORAH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Villefranche-de-Lauragais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/07/1997
Siret
41358372500010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion de tous biens Immkobiliers ;
Autres Activités
Acquisition et gestion de tous biens Immkobiliers ;
Adresse
RTE DE SOREZE
81110 , DOURGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 20 000.00 FRF nouveau montant : 3 048.98 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).