Entreprise : CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE - SIREN 413 444 209
Identité
Dénomination
CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE
Sigle
COREP
SIREN (siège)
413 444 209
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Début d’activité
01/08/1997
Date de fin de la personne morale
12/02/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement.Réalisation de toute opération de conseil,d'audit et de courtage dans les domaines de l'assurance,de la réassurance et des placement financiers, la ré- alisation d'opérations immobilières. Activité de conseil en investissements financiers
Code APE
6492Z - Autre distribution de crédit
Capital social
1200000 EUR
Adresse du siège
61 AV DE CANTELEU 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIERS OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
ZORZETTO EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Verlinghem
Nom, Prénom(s)
DELEPORTE PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Nom, Prénom(s)
COSTE PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Frelinghien
Nom, Prénom(s)
DELEPORTE THIBAULT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Anstaing
Nom, Prénom(s)
DELEPORTE NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Marcq-en-Barœul
Nom, Prénom(s)
MOTTE BAPTISTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Jenlain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41344420900022
Nom commercial
COREP LES CLES DU COURTAGE
Code APE
6492Z - Autre distribution de crédit
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement.Réalisation de toute opération de conseil,d'audit et de courtage dans les domaines de l'assurance,de la réassurance et des placement financiers, la ré- alisation d'opérations immobilières. Activité de conseil en investissements financiers
Autres Activités
Activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement.Réalisation de toute opération de conseil,d'audit et de courtage dans les domaines de l'assurance,de la réassurance et des placement financiers, la ré- alisation d'opérations immobilières. Activité de conseil en investissements financiers
Adresse
61 AV DE CANTELEU
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT A
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41344420900014
Code APE
671E
Adresse
10 RUE JACQUES PREVERT
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
14/02/2024
Description
Fusion absorption de la société PRIMOPRET.COM, SARL, 61 avenue de Canteleu Bâtiment A 59650 Villeneuve-d'Ascq - RCS Lille Métropole 834 891 442 en date du 31/12/2023 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01/01/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
26/07/2023
Description
Fusion absorption de la SAS LA FINANCIERE DES JARDINS DE LA FONTAINE 61 avenue de Canteleu Bâtiment A 59650 Villeneuve d'Ascq - 509 572 442 RCS LILLE METROPOLE en date du 15.06.2023 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01.01.2023.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
26/11/2020
Description
Fusion-absorption de LES CLES DU COURTAGE, SARL à associé unique, 61 rue de Canteleu 59650 Villeneuve-d Ascq, 417 798 105 RCS Lille Métropole en date du 31/08/2020 avec effet rétroactif fiscal et comptable au 01/01/2020.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/03/2007
Description
Numéro d'immatriculation au Registre des Intermédiaires en assurance : 07 003 868.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décret N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE était précédemment immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/08/1997
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : L'INDICATEUR DU 8/08/1997 MODIFICATION DU 28/1/2000 : REALISATION DE LA FUSION SANS AUGMENTATION DE CAPITAL SUIVANT AGE DU 31/12/1999 AVEC LA SOCIETE RPP CONSEIL 210 ROUTE DE MENIN MARCQ EN BAROEUL Mention du 09/08/2006 : FUSION-ABSORPTION DE LA SARL APS-ASSURANCES PATRIMOINE SANTE, 61 RUE DE CANTELEU 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, RCS ROUBAIX-TOURCOING 413 444 209 A COMPTER DU 13/07/2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).