Entreprise : STAM - SIREN 413 378 191
Identité
Dénomination
STAM
SIREN (siège)
413 378 191
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1998
Début d’activité
01/08/1997
Date de fin de la personne morale
07/04/2097
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition,mise en valeur,administration, exploitation et location de biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
14 RUE HENRI CAMPION 27370 LE THUIT DE L'OISON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD HENRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Elbeuf
Nom, Prénom(s)
ZERROUKI CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Le Thuit de l'Oison
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41337819100030
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition,mise en valeur,administration, exploitation et location de biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition,mise en valeur,administration, exploitation et location de biens immobiliers
Adresse
14 RUE HENRI CAMPION
27370 , LE THUIT DE L'OISON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le Thuit-Signol
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/08/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41337819100014
Code APE
702A
Adresse
9 RUE ROBERT CLOAREC
76300 , SOTTEVILLE-LES-ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/08/2001
Siret
41337819100022
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
5 RUE DEHAIS
76350 , OISSEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/10/2008
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de EVREUX Effectué le 20 OCTOBRE 2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/10/2008
Description
: Ancienne dénomination : SCI du 107 rue lazare carnot
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/10/2008
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/10/2008
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de oissel 5 Rue Dehais au THUIT SIGNOL 14 rue Henri campion à compter du 12.2.2008 dépot constitution au Greffe de ROUEN LE 8.4.98 sous le n°A999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).