Entreprise : ROBERT - SIREN 413 169 186
Identité
Dénomination
ROBERT
SIREN (siège)
413 169 186
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2005
Début d’activité
27/08/2004
Date de fin de la personne morale
30/11/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
transport de moins de 3 tonnes 5 et de moins de 14 m3 de volume utile
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
37 RUE GAMBETTA 95400 VILLIERS-LE-BEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABORDE DIEUNA
Nom d'usage
ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Villiers-le-Bel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/08/2004
Siret
41316918600025
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
transport de moins de 3 tonnes 5 et de moins de 14 m3 de volume utile
Adresse
37 RUE GAMBETTA
95400 , VILLIERS-LE-BEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/08/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41316918600017
Code APE
602L
Adresse
1 ALL DES FOUGERES
93340 , LE RAINCY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 A 3
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
732
Date d'ajout
10/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 10/05/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45420
Date d'ajout
13/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 13/11/2017 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J00741 , date de cessation des paiements le 26/07/2017 , désigne liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
19684
Date d'ajout
01/12/2005
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège TRANSFERT DE SIEGE A COMPTER DU 27 AOUT 2004
Numéro d'observation
19683
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).