Entreprise : SEBA - SIREN 413 100 785
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2021)
Dénomination
SEBA
SIREN (siège)
413 100 785
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2002
Date de fin de la personne morale
03/04/2096
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital minimum
7500 EUR
Adresse du siège
2 AV LACASSAGNE 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUAIREAU MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Saint-Christophe-du-Ligneron
Nom, Prénom(s)
SETIN ERIC , XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Elbeuf
Nom, Prénom(s)
FOUSSIER DOMINIQUE , JACQUES , DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
LECOT RIK , WILFRIED
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Harelbeke
Nom, Prénom(s)
LELLOUCHE JOSEPH , STIVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Saint-Maurice
Dénomination
F2A
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Annecy
Dénomination
MONTEREAU INDUSTRIE CONSTRUCTION ASSISTANCE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Montereau-Fault-Yonne
Dénomination
SA GC THEVENARD
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Pierre-lès-Nemours
Dénomination
QUINCAILLERIE SETIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Martot
Dénomination
QUINCAILLERIE PORTALET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Mont-de-Marsan
Dénomination
ROIMIER-TESNIERE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Valframbert
Dénomination
QUINCAILLERIE PICARDE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Amiens
Dénomination
G. JORLIN & FILS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Ingré
Dénomination
QUINCAILLERIE BEAUCERONNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Chartres
Dénomination
UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Vert-Saint-Denis
Dénomination
TRENOIS DECAMPS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Wasquehal
Dénomination
VENDEE FOURNITURES INDUSTRIELLES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Talmont-Saint-Hilaire
Dénomination
L.B.A.
Qualité
Membre
Commune de résidence
Vaulx-en-Velin
Dénomination
BAILLY-QUAIREAU
Qualité
Membre
Commune de résidence
Maché
Dénomination
ETS LAPEYRE QUINCAILLERIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Castres
Dénomination
SOCIETE LECOT
Qualité
Membre
Commune de résidence
8501 Kortrijk
Dénomination
SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE DE FOURNITURES POUR L'INDUSTRIE LA METALLURIGIE ET L'AGRICULTURE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Aucamville
Dénomination
ETABLISSEMENT LE TINIER MORIN 35
Qualité
Membre
Commune de résidence
Vezin-le-Coquet
Dénomination
QUINCAILLERIE MANOHA
Qualité
Membre
Commune de résidence
Perpignan
Dénomination
AU FORUM DU BATIMENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
QUINCAILLERIE FERBAT FERRURES DE BATIMENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Strasbourg
Dénomination
MDML
Qualité
Membre
Commune de résidence
Lorris
Dénomination
TRENOIS SETIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Wasquehal
Dénomination
FOUSSIER
Qualité
Membre
Commune de résidence
Allonnes
Dénomination
BERTHET LA SOLUTION QUINCAILLERIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Wasquehal
Dénomination
LA QUINCAILLERIE DU BATIMENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
41310078500026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
153 RUE MARCEL MERIEUX
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIV.MERIEUX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
41310078500042
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en gestion, échange et développement de méthodes de travail, organisation d'actions communes d'approvisionnement.
Adresse
2 AV 2 Avenue Lacassagne
69003 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2009
Siret
41310078500034
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
12 RUE DU 35E REGIMENT D AVIATION
69500 , BRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MINIPARC DE BRON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/1997
Siret
41310078500018
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
5 RUE DU MONT ROND
74100 , ANNEMASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).