Entreprise : ROLLING SA - SIREN 413 098 963
Identité
(Entreprise radiée le 28/11/2017)
Dénomination
ROLLING SA
SIREN (siège)
413 098 963
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1999
Date de fin de la personne morale
21/10/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
227149.04 EUR
Adresse du siège
RTE DE VILLEREAL 47150 MONFLANQUIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TUC ROUGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROLLAND BERTRAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BARDOU BENOIT
Nom d'usage
BARDOU
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Nom, Prénom(s)
SUAU JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Limoux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
41309896300023
Code APE
2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Code APRM
2740ZB - Fabrication de luminaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Création, conception, fabrication, Decoaration, achat, vente de luminaires lampadaires, abat-jour
Code APRM
2740ZB - Fabrication de luminaires
Code APRM
2740ZB - Fabrication de luminaires
Adresse
RTE Tuc Rouge - route de Villeréal
47150 , Monflanquin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TUC ROUGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1997
Siret
41309896300015
Code APE
315C
Adresse
AV DE ROME
66000 , PERPIGNAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GRAND ST CHARLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7419
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Radiation du RCS le 28/11/2017 avec effet au 04/04/2016 Réalisation de la transmission universelle de patrimoine à l'associé unique
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3493
Date d'ajout
19/05/2016
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 26/02/2016 Décision de l'associé unique en date du 26/02/2016 Dénomination de l'associé unique : SARL DIFFUJOUR RCS 327 086 799 - Tuc Rouge, route de Villeréal - MONFLANQUIN Journal d'annonces légales : LE COURRIER FRANCAIS en date du 04/03/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1007
Date d'ajout
02/07/2008
Description
Transformation de la société à compter du 22/05/2008 Ancienne forme : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/05/2008 : Partant : SARL DIFFUJOUR, ADMINISTRATEUR Partant : BARDOU Benoit, ADMINISTRATEUR Changement de qualité : BARDOU Pierre, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GÉNÉRAL devient PRÉSIDENT La Vie Economique du 11.06.08
Numéro d'observation
1485
Date d'ajout
15/10/2004
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice Par assemblée en date du 04.10.04 il a été décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter du 31.03 Au 31.12, de mettre les statuts en harmonie avec la loi nre du 15.05.01. En conséquence m pierré Bardou, président du conseil d'administration a été nomme directeur général de la société. Courrier français du 15.10.04 Par assemblée en date du 30.09.04 m Bardou Benoit demeurant 11 rue Montesquieu 47300 Pujols a été nomme en qualité d'administrateur en remplacement de la sas Corep System, anciennement appelée le point du jour. Courrier français du 15.10.04 Date d'effet : 04/10/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).