Entreprise : GAEC ALLONSIUS - SIREN 412 965 188
Identité
Dénomination
GAEC ALLONSIUS
SIREN (siège)
412 965 188
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1997
Date de fin de la personne morale
08/07/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
207095 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE BOUE 02450 BERGUES-SUR-SAMBRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLONSIUS REMY , RAYMOND , RENE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Bergues-sur-Sambre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/2018
Siret
41296518800029
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
7 RUE DE BOUE
02450 , BERGUES-SUR-SAMBRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41296518800011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage de volailles,Elevage de vaches laiti?res
Adresse
7 RTE DE PAPLEUX
02260 , LA FLAMENGRIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
12/06/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-04-2019 , APPROBATION DU COMPTE DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 10-05-2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
23/04/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 19-03-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne DU : 29-03-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).