Entreprise : SCI JEMA - SIREN 412 914 616
Identité
Dénomination
SCI JEMA
SIREN (siège)
412 914 616
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1997
Date de fin de la personne morale
08/07/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
81 CHE DU ROUET CHEZ MR ET MME DOLGENKO 13620 CARRY-LE-ROUET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GISEL- RESIDENCE CAP MARINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOLGENKO-GISEL CHRISTIAN , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Rognes
Nom, Prénom(s)
HIAM MARYSE , MARIE-PIERRE
Nom d'usage
DOLGENKO-GISEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Rognes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/11/2015
Siret
41291461600039
Nom commercial
JEMA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
81 CHE DU ROUET CHEZ MR ET MME DOLGENKO
13620 , CARRY-LE-ROUET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GISEL- RESIDENCE CAP MARINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41291461600013
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 RUE EMILE COMBES
13760 , SAINT-CANNAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41291461600021
Nom commercial
JEMA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location d'immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
620 CHE DES PETITS VERGERS
13840 , ROGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001
Date d'ajout
28/01/2021
Description
Radiation du RCS Aix-en-Provence le 28/01/2021 avec effet au 20/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/01/2021
Description
Dissolution à compter du 20/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/10/2020, liquidateur : DOLGENKO-GISEL né(e) HIAM MARYSE MARIE PIERRE, siège de la liquidation : Résidence Cap Marine - Chez Mme et M. Dolgenko-Gisel 81 Chemin du Rouet 13620 Carry-le-Rouet, parution de la publicité légale : TPBM - Semaine Provence en date du 03/11/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE QUI A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE ROGNES 13840 - 620 CHEMIN DES PETITS VERGERS A COMMENCE SON ACTIVITE A COMPTER DU 01.07.1997.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).