Entreprise : GROUPE SAVE - SIREN 412 857 468
Identité
Dénomination
GROUPE SAVE
SIREN (siège)
412 857 468
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1997
Début d’activité
01/07/1997
Date de fin de la personne morale
07/07/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
En france et dans tous pays le commissariat d'avaries la constatation la détermination de l'importance des sinistres de leur nature et leur cause à cet effet la nomination de tous experts le conseil quant aux mesures conservatoires à prendre la mise en place de mesures préventives l'exercice de recours amiables le suivi de toute procédure
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
58333 EUR
Adresse du siège
15 QUAI LAMANDE 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETAC VINCENT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
PERRAU VINCENT , STEPHANE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
BERGER PAUL-ANDRE , MARIE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
LECERF FRANCOIS , JEAN-PIERRE , HENRI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
MAZARS SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41285746800042
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Commissariat d'avaries analyse et gestion des risques gestion de sinistres et de franchises conseil et assistance se rapportant aux activités spécifiées formation professionnelle
Autres Activités
Commissariat d'avaries analyse et gestion des risques gestion de sinistres et de franchises conseil et assistance se rapportant aux activités spécifiées formation professionnelle
Adresse
15 QUAI LAMANDE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
41285746800018
Code APE
748K
Adresse
1 QUAI GEORGE V
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/2006
Siret
41285746800026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
150 RUE VICTOR HUGO
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/05/2008
Siret
41285746800034
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
6 RUE DUPLEIX
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/002687
Date d'ajout
31/05/2017
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 02/05/2017 : Ancienne adresse : 6 rue Dupleix 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 15 Quai Lamandé 76600 Le Havre Transfert du siège social à compter du 02/05/2017 : Ancienne adresse : 6 rue Dupleix 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 15 Quai Lamandé 76600 Le Havre - Actes déposés le 31/05/2017 L'Union Agricole du 18/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/002638
Date d'ajout
26/06/2008
Description
Transfert du siège social à compter du 21/05/2008 : Ancienne adresse : 150 rue Victor Hugo 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 6 rue Dupleix 76600 Le Havre Transfert de l'établissement principal à compter du 21/05/2008 : Ancienne adresse : 150 rue Victor Hugo 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 6 rue Dupleix 76600 Le Havre actes déposés le 26/06/2008 - union agricole du 19/06/2008
Numéro d'observation
F06/001121
Date d'ajout
16/03/2006
Description
Modification de la composition du conseil d'administration FIN D'EXPLOITATION DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT SIS AU HAVRE 1 QUAI GEORGE V ET OUVERTURE D'UN NOUVEAU PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU HAVRE 150 RUE VICTOR HUGO, EGALEMENT ADRESSE DU SIEGE SOCIAL - DEMISSION ET NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR PARTANT : MR LECOMTE JEAN-PIERRE (RESTE ADMINISTRATEUR) NOUVEAU : MR PETIT BERNARD - DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PARTANT : SOCIETE GROUPE CHEGARAY SA NOUVEAU : MR LE CERF PATRICK - DEMISSION ET NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL PARTANT : MR CHEGARAY HUBERT NOUVEAU : MR BONNET JEAN-CLAUDE A COMPTER DU 06/01/2006 - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : CARGO CLAIMS SERVICES NOUVELLE : GROUPE SAVE - MODIFICATION DE L'ACTIVITE ANCIENNE : COMMISSARIAT D'AVARIES LA CONSTATATION LA DETERMINATION DE L'IMPORTANCE DES SINISTRES DE LEUR NATURE DE LEUR CAUSE NOUVELLE : COMMISSARIAT D'AVARIES ANALYSE ET GESTION DES RISQUES GESTION DE SINISTRES ET DE FRANCHISES CONSEIL ET ASSISTANCE SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES SPECIFIEES FORMATION PROFESSIONNELLE - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR : MR CADO RENE - ACTES DEPOSES LE 15/03/2006 L'UNION AGRICOLE DU 16/02/2006 Date d'effet : 27/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).