Entreprise : CHATEAU DE VINZELLES - SIREN 412 808 305
Identité
Dénomination
CHATEAU DE VINZELLES
SIREN (siège)
412 808 305
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2002
Début d’activité
14/08/1975
Date de fin de la personne morale
23/09/2110
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
la propriété, l'administration et jouissance par l'exploitation d'un domaine viticole
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
282846 EUR
Adresse du siège
71680 VINZELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DE VINZELLES
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENOIST DE LOSTENDE FRANCOISE , MARIE , ELIANE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Vinzelles
Nom, Prénom(s)
d'Arthuys Jean , Alain , Claude , Jacques , Marie
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VINZELLES HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/08/1975
Siret
41280830500012
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
la propriété, l'administration et jouissance par l'exploitation d'un domaine viticole
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
71680 , VINZELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DE VINZELLES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/004264
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame BENOIST DE LOSTENDE Françoise Ancienne Adresse : Château de Vinzelles 71680 VINZELLES Nouvelle Adresse : 360 Rue du Château 71680 VINZELLES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/004265
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F22/004264
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : de MORANT Antoine Marie François Maurice nom d'usage : de MORANT Antoine n'est plus gérant BENOIST de LOSTENDE Anne Marie Germaine Fernande nom d'usage : CHRETIEN Anne n'est plus Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 23 juillet 2002 - N° A1379
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).