Entreprise : ATLANTIC SEAFOOD INGREDIENTS - SIREN 412 624 496
Identité
Dénomination
ATLANTIC SEAFOOD INGREDIENTS
SIREN (siège)
412 624 496
Date d'immatriculation au RNE
23/06/1997
Date de fin de la personne morale
22/06/2096
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/08/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
10 AV FERDINAND MENARD 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ATLANTIC INVEST
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Dénomination
JPL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes CEDEX 3
Dénomination
PECULIER Alain
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/1997
Siret
41262449600037
Nom commercial
ATLANTIC SEAFOOD INGREDIENTS
Code APE
4638A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
produits de la mer
Adresse
10 AV 10 avenue Ménard
44500 , La Baule Escoublac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/07/1997
Siret
41262449600011
Code APE
513S
Adresse
1 BD PAUL LEFERME
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CIL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/07/1999
Siret
41262449600029
Code APE
513S
Adresse
123 AV DU GENERAL DE GAULLE
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 06/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
28/10/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 28/10/2015 à prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2015-48 désigne liquidateur Maître Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex, nom du juge-commissaire Monsieur Philippe MARTIN met fin a la mission de l'administrateur Maître Armel DOLLEY
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
29/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 29/07/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/08/2015
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
04/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 04/02/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015-48 date de cessation des paiements le 09/01/2015, et a désigné juge commissaire : Monsieur Philippe MARTIN, administrateur : Maître Armel DOLLEY 44 rue de Gigant 44100 NANTES, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Maître Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 04/08/2015, et a ouvert une période d'observation expirant le 04/08/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/11/2012
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL, NOUVELLE DATE : 31/12 au lieu du 31/08 (Décision de l'Associé Unique du 21/11/2012).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/11/2011
Description
225020111116 ********* Transformation en SAS Date d'effet: 30/9/2011 Changement de forme juridique de : S.A.R.L. à associé unique en : S.A.S. unipersonnelle Anc. Gérant : Mr POURQUIE Patrice Hilaire. Anc. Gérant : Madame POURQUIE Patrice née GIUSEPPONE Patricia. Président de la société : SARL ATLANTIC INVEST.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/09/2011
Description
120020110919 ********* Changement de forme Date d'effet de la formalité: 06/09/2011 Changement de forme juridique de : S.A.R.L. en : S.A.R.L. à associé unique
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/07/2011
Description
130020110728 ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 27/07/2011 Changement / clôture des comptes du 31/12 au 31/08
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/10/2009
Description
224020091001 ********* Nomination commissaires aux comptes Date d'effet de la formalité: 30/06/2009 Commissaire aux comptes titul. : Eurl JPL AUDIT. Commissaire aux comptes suppl. : Cabinet PECULIER Alain.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/07/2002
Description
930020020703 ********* Transfert siège et principal Date d'effet de la formalité: 01/07/2002 Changement adresse / siège-fonds ... ancienne adresse : 123 AVENUE DE GAULLE 44500 LA BAULE ... nouvelle adresse : 10 AVENUE MENARD 44500 LA BAULE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/06/1997
Description
Historique : - MODIFICATION DU 27/10/1998 : En ass emblée du 1/7/1998 NOMINATION DE Mme POURQUIE Patr icia en qualité de co-gérante. - MODIFICATION DU 2 2/1/1999 : En assemblée en date du 29/12/1998 AUGM ENTATION DU CAPITAL SOCIAL de 180 000 à 400 000 F & modification de la date de cloture de l'exercice social au 30/10 (au lieu du 30/6) - MODIFICATION DU 7.1.2000, AU 16.7.99, SIEGE ET PRINCIPAL TRANSF ERE DE 1 BD PAUL LEFERME 44600 ST NAZAIRE A 123 AV ENUE DE GAULLE 44500 LA BAULE - MODIF. DU 19/06/20 01 : AUGMENTATION DU CAPITAL & CONVERSION DU CAPIT AL ET DES PARTS SOCIALES EN EUROS (ancien capital : 400.000 F) - CHANGEMENT DATE CLOTURE EXERCICE SO CIAL (ancienne : 31/10) (PV DE L'ASSEMBLEE GALE MI XTE DU 30/4/2001)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).