Entreprise : RESSORT PUBLICITAIRE - SIREN 412 331 050
Identité
Dénomination
RESSORT PUBLICITAIRE
SIREN (siège)
412 331 050
Date d'immatriculation au RNE
04/06/1997
Date de fin de la personne morale
03/06/2096
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
17 RUE JEAN ROSTAND 77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN PHILIPPE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Evry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41233105000010
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
vente d'espaces publicitaires courtage en publicité.
Adresse
17 RUE 17 Rue Jean Rostand
77380 , Combs-la-Ville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
17/12/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 17/12/2008 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/03/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 27/03/2008 nommant Sté ANGEL HAZANE représentée par Me ANGEL 49-51 avenue du Président Salvador Allendé 77100 Meaux en qualité de liquidateur en remplacement de Me François COGNET
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
28/01/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 28/01/2008 nommant Madame Edith VEZARD en qualité de Juge Commissaire remplaçant
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
07/01/2008
Description
: Par ordonnance du 26 Novembre 2007 Maîtres JOUSSET et DARGENT ont été désignés co-administrateurs provisoires avec pour mission d'accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de Maître François COGNET à compter du 1er Décembre 2007
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/05/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 30/04/2007 nommant M STERNBERGER Charles en qualité de Juge Commissaire remplaçant
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/09/2005
Description
- Date de cessation d'activité : 30/04/2005. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/07/2005
Description
: Par Jugement en date du 25/07/2005 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M BRUN Philippe Pierre en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/07/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 25/07/2005 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/06/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 27/06/2005 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 15/01/2004. Juge Commissaire : M PATURAL Eric Représentant des Créanciers : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/06/1997
Description
Historique des observations depuis le 04/06/1997 : Publicité statuts: la REPUBLIQUE. Déclaration de cessation d'activité sans radiation Cessation totale d'activité en date du 30/04/2005 suite à liquidation judiciaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).