Entreprise : ARIANE IMAGES - SIREN 412 183 865
Identité
Dénomination
ARIANE IMAGES
SIREN (siège)
412 183 865
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1997
Début d’activité
07/02/1997
Date de fin de la personne morale
10/06/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat échange gestion location acquisition d'un immeuble à usage professionnel de radiologie
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
2190 EUR
Adresse du siège
33 RUE FRANCOIS DE MAHY 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALLINI PASCAL , JEAN , NOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Saint-Leu
Nom, Prénom(s)
BIERRE PHILIPPE , BERTRAND , ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Les Avirons
Nom, Prénom(s)
CONTI PASCAL , JEAN , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Saint-Leu
Nom, Prénom(s)
DJELLOULI NADIM
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Les Avirons
Nom, Prénom(s)
FONTAINE MICHEL , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
FOUGEROUSE CHRISTIAN , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
L'étang salé
Nom, Prénom(s)
ICHROUCH FOUAD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
ST PIERRE
Nom, Prénom(s)
MILLEE JEAN-CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
STEFANI THOMAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Les Avirons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/02/1997
Siret
41218386500010
Nom commercial
ARIANE IMAGES
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat échange gestion location acquisition d'un immeuble à usage professionnel de radiologie
Adresse
33 RUE FRANCOIS DE MAHY
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2624
Date d'ajout
01/08/2007
Description
Augmentation du capital Ancienne mention : 1.600.00 Euros nouvelle mention : 1.646.00 Euros Nomination de M. Ichrouch Fouad en qualité de gérant associé Date d'effet : 02/07/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1978
Date d'ajout
10/06/2004
Description
Modification de la gérance PV AGE du 09.07.2003 prise d'acte de la démission du Docteur HO QUOC HAI de ses fonctions de gérant depuis le 11.09.2001 et nomination en qualité de gérants de : M. Christian FOUGEROUSSE - 43 Avenue Octave Benard - 97427 ETANG SALE LES BAINS M. Pascal CONTI - 12 Rue Albert Camus - Lotissement du Four à Chaux - 97436 SAINT LEU Date d'effet : 11/09/2001
Numéro d'observation
1807
Date d'ajout
25/09/2003
Description
Nomination de M. Hilal Nazih et de M. Djellouli Nadim en qualité d'associés gérant à compter du 10/03/2003
Numéro d'observation
1470
Date d'ajout
15/09/2003
Description
Conversion du capital social de la somme de 1600,71 euros à la somme de 1600,00 euros à compter du 19/07/2002
Numéro d'observation
1442
Date d'ajout
17/08/2000
Description
Augmentation du capital fixe initialement à 10 000 F pour le porter à 10 500 F à compter du 01/03/2000
Numéro d'observation
1813
Date d'ajout
16/07/1999
Description
Suivant décision collective des associés en date du 06/04/99 nomination du docteur pascal Ballini en qualité d'associé gérant en remplacement du docteur Garibal Denis démissionnaire à compter du 01/01/99.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 500.00 FRF nouveau montant : 1 600.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).