Entreprise : SUDELVET CONSEIL - SIREN 412 152 415
Identité
Dénomination
SUDELVET CONSEIL
SIREN (siège)
412 152 415
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1997
Début d’activité
01/06/1997
Date de fin de la personne morale
13/05/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exercice en commun de la profession de vétérinaires telle qu'elle est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Capital social
52384 EUR
Adresse du siège
385 ALL DU LYONNAIS 26300 BOURG-DE-PEAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUTERON HERVE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Mercurol-Veaunes
Nom, Prénom(s)
NAVAL PATRICE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Nom, Prénom(s)
CHAMOULAUD VINCENT , OLIVIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Saint-Symphorien-d'Ancelles
Nom, Prénom(s)
VERILHAC FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Davézieux
Nom, Prénom(s)
MAINAGE FRANCIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Dénomination
CABINET FRANCOIS GUERIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Valence Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41215241500011
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun de la profession de vétérinaires telle qu'elle est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Adresse
385 ALL DU LYONNAIS
26300 , BOURG-DE-PEAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
41215241500037
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXERCICE EN COMMUN DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR.
Adresse
LA BATIE
71570 , CHAPELLE-DE-GUINCHAY (LA) - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/12/2017
Siret
41215241500045
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
159 RUE DE BOURGOGNE
71680 , CRECHES-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41215241500029
Code APE
852Z
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
07250 , LE POUZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4-4337
Date d'ajout
24/09/2001
Description
** FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT DE 07250 LE POUZIN - ZONE INDUSTRIELLE Date d'effet : 01 juin 1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 28 avril 1997 -No A905
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(CESSION DU CABINET DE MR HERVE SAUTERON, VETERINAIRE, POUR 750 000 FRS) CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE. SIRET : 412 152 415 00011 CODE APE : 852Z Activités vétérinaires La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).