Entreprise : SCI FGS - SIREN 412 028 771
Identité
Dénomination
SCI FGS
SIREN (siège)
412 028 771
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1997
Début d’activité
01/05/1997
Date de fin de la personne morale
25/05/2096
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la gestion, et plus généralement l'exploitation d'une maison et de ses dépendances que la société se proposé d'acquérir, et Gene- râlement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet pourvu que ces opérations soient compatibles avec la forme que par les présents statuts.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
2005 CHE DES MARETTES 14130 LE TORQUESNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD SYLVIE , FABIENNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Le Torquesne
Nom, Prénom(s)
RENAUD PASCALE , ELYANE , RENEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Le Torquesne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1997
Siret
41202877100035
Nom commercial
SCI F.G.S.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la gestion, et plus généralement l'exploitation d'une maison et de ses dépendances que la société se proposé d'acquérir, et Gene- râlement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet pourvu que ces opérations soient compatibles avec la forme que par les présents statuts.
Autres Activités
L'acquisition, la gestion, et plus généralement l'exploitation d'une maison et de ses dépendances que la société se proposé d'acquérir, et Gene- râlement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet pourvu que ces opérations soient compatibles avec la forme que par les présents statuts.
Adresse
2005 CHE DES MARETTES
14130 , LE TORQUESNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/05/1997
Siret
41202877100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE AU LOUP
14130 , MANNEVILLE-LA-PIPARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA DIMIERE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/2004
Siret
41202877100027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DU CIMETIERE
14130 , PONT L'EVEQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
589
Date d'ajout
06/03/2008
Description
Transfert du siège social et établissement principal à compter du 20/11/2004 : Ancienne adresse : LA DIMIERE RUE AU LOUP - MANNEVILLE LA PIPARD 14130 PONT L'EVEQUE Nouvelle adresse : chemin du Cimetière 14130 Pont-l'Evêque Aucune activité n'est conservée à l'ancienne adresse Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/11/2004 : Nouveau : BERNARD Sylvie Fabienne, GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : BERNARD Françoise Anne-Marie Louise, GÉRANT(E) devient ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).