Entreprise : COMPTOIR EUROPEEN DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE - SIREN 412 007 650
Identité
Dénomination
COMPTOIR EUROPEEN DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
Sigle
CEDA
SIREN (siège)
412 007 650
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1997
Début d’activité
01/01/2017
Date de fin de la personne morale
25/05/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
ACHAT, VENTE, INSTALLATION, LOCATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES, ACHAT ET VENTE DE PRODUITS POUR DISTRIBUTEURS
Code APE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
603 AV DOCTEUR FLEMING 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEDRENO PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Caveirac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
41200765000028
Code APE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Adresse
603 AV DOCTEUR FLEMING
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1998
Siret
41200765000010
Code APE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT, VENTE, INSTALLATION, LOCATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES, ACHAT ET VENTE DE PRODUITS POUR DISTRIBUTEURS
Adresse
37 GALERIE GEORGE SAND
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/028087
Date d'ajout
10/09/2024
Description
Par ordonnance en date du 04/09/2024, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Mandataire judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/015259
Date d'ajout
28/05/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 28/05/2024 arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif pour une durée de 10 ans, désignant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELARL BRMJ en la personne de Maître ROUSSEL Bernard demeurant 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes.
Numéro d'observation
F23/031856
Date d'ajout
07/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07/11/2023 prolongeant la période d'observation jusqu'au 10/05/2024, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F23/013396
Date d'ajout
10/05/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 10/05/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. . Date de cessation des paiements : 01/01/2022
Numéro d'observation
4413
Date d'ajout
14/04/2000
Description
NOMINATION DE MR PEDRENO PHILIPPE NE LE 30.12.1971 A NIMES 30 NTE FRSE DT HAMEAU DE VAQUUEROLLES AVENUE JACQUES TAULLEL 30000 NIMES EN QUALITE DE GERANT DE LA STE EN REMPLACEMENT DE MR PEDRENO PEDRO SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 21.02.2000 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 17.4.2000 LE REVEIL DU MIDI DU 24.3.2000 Date d'effet : 21 février 2000
Numéro d'observation
3076
Date d'ajout
09/04/1999
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE AU 30.04.98 LA SOCIETE DEVIENT SANS ACTIVITE
Numéro d'observation
3077
Date d'ajout
09/04/1999
Description
PRISE D'ACTIVITE - CREATION AU 1.5.98 D'UN FONDS DE COMMERCE A NIMES 37 GALERIE GEORGE SAND ACHAT, VENTE, INSTALLATION, LOCATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES, ACHAT ET VENTE DE PRODUITS POUR DISTRIBUTEURS
Numéro d'observation
8329
Date d'ajout
23/10/1997
Description
DECLARE QUE C'EST PAR ERREUR QUE LORS DE L'INSCRIPION DE LA STE AU RCS IL A ETE PORTE "CREATION" ALMORS QU'IL FALLAIT L'INSCRIRE "SANS ACTIVITE"
Numéro d'observation
8330
Date d'ajout
23/10/1997
Description
PRISE D'ACTIVITE PAR PRISE EN LOCATION GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE DE LOCATION DE DISTRIBTUEURS AUTOMATIQUES VENTE DE PRODUITS POUR DISTRIBU- TEURS SITUE A NIMES 37 GALERIE GEORGES SAND APPARTENANT A LA STE SEDA RCS NIMES 90 B 226 MODIFIE LE 6.10.97 A COMPTER DU 1.5.97 ACTGE SSP EN DATE A NIMES DU 3.7.97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 26 mai 1997 - LE REVEIL DU MIDI du 15 mai 1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N.SIRET :412 007 650 00010 CODE NAF ( INFORMATION FOURNIE PAR L'INSEE) :526H La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).