Entreprise : OPTIQUE PETILLON - SIREN 411 994 676
Identité
Dénomination
OPTIQUE PETILLON
SIREN (siège)
411 994 676
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1997
Début d’activité
01/04/1997
Date de fin de la personne morale
28/05/2096
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
En France et dans tous pays l'exploitation d'un fonds de commerce d'optique et d'auditif, de vente et de réparation de lunetterie.
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
58 RUE SUZANNE LANOY 59490 SOMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETILLON OLIVIER , JEAN-LOUIS , JULES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Somain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
41199467600012
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
En France et dans tous pays l'exploitation d'un fonds de commerce d'optique et d'auditif, de vente et de réparation de lunetterie.
Adresse
58 RUE SUZANNE LANOY
59490 , SOMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1852
Date d'ajout
26/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2009 : Partant : LETIERS Henri, Commissaire aux comptes suppléant Partant : LAHIEYTE EPOUSE DESHORGUE Claudine, Commissaire aux comptes titulaire Partant : BREMARD EPOUSE PETILLON Isabelle, Directeur général délégué
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Reprise du fonds par le locataire gérant : Mr Olivier Petillon en date du 01.04.2004. Parution de l'achat dans le journal autrement dit du 31.03.2004. Ancienne forme : SA Nouvelle forme : SAS Date d'effet : 27.12.2004 Ancien capital : 38112.25 Nouveau capital : 40000 Euros Date d'effet : 27/12/2004 Suite à la transformation en sas, Mr Petillon Olivier devient président et Mme Bremard Isabelle directeur général délégué.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).