Entreprise : SICA LES PRIMEURS DU MISTRAL - SIREN 411 972 029
Identité
(Entreprise radiée le 15/01/2021)
Dénomination
SICA LES PRIMEURS DU MISTRAL
SIREN (siège)
411 972 029
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1997
Date de fin de la personne morale
11/05/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'intérêt collectif agricole à conseil d'administration (SICA)
Capital minimum
37000 EUR
Adresse du siège
QUA QUARTIER REIGNE IRIS 13680 LANCON-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BAISSES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SATOW PETER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Eygalières
Nom, Prénom(s)
VERNEAU VANINA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Raphele les Arles
Nom, Prénom(s)
LE GUERN DAMIEN , JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
MILIZAC-GUIPRONVEL
Dénomination
BACCATA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Eygalières
Dénomination
LE CLOS DES AMANDIERS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Berre-l'Etang
Dénomination
MOREL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Sorgues
Dénomination
AMV AUDIT ET COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Oullins
Dénomination
MARAICHAGE DES BAISSES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Berre-l'Etang
Dénomination
SCEA MAGPIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/1997
Siret
41197202900010
Code APE
513A
Adresse
VOIE JEAN PIERRE LYON
13130 , BERRE L'ETANG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/04/1997
Siret
41197202900028
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialiser, conditionner tous fruits et légumes, édicter des règles de production et de mise en marche, contribuer à l'amélioration constante de la qualité des produits mis en marche, créer et gérer des installations ou des équipements ou des services, dans l'intérêt des agriculteurs
Adresse
QUA Quartier Reigne Iris
13680 , Lançon-de-Provence - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Baisses
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
631
Date d'ajout
15/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/06/2020
Description
Dissolution à compter du 29/04/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/04/2020, liquidateur : LE GUERN Damien, Jean-Marie, siège de la liquidation : le Devrez Vras Milizac 29290 Milizac-Guipronvel, parution de la publicité légale : Semaine Provence en date du 17/06/2020
Numéro d'observation
3443
Date d'ajout
15/06/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/04/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).