Entreprise : SCI DELTA T - SIREN 411 946 973
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2021)
Dénomination
SCI DELTA T
SIREN (siège)
411 946 973
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1997
Date de fin de la personne morale
06/05/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
18 AV LOUIS BARTHOU 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAULT PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Acigné
Nom, Prénom(s)
VENNEGUES MICHEL , GEORGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
REGNAULT CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1997
Siret
41194697300012
Code APE
702C
Adresse
3 D RUE DE PARIS
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM ATALIS II
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/2007
Siret
41194697300020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE JOSEPH SAUVEUR
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2010
Siret
41194697300038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, réception comme apports, construction, location, gestion et exploitation de tous biens immeubles
Adresse
18 AV 18 Avenue Louis Barthou
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21808
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Dissolution à compter du 09/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/09/2020, liquidateur : VENNEGUES Michel Georges, siège de la liquidation : 18 Avenue Louis Barthou 35000 Rennes, parution de la publicité légale : Entreprendre en Méditérranée en date du 04/12/2020
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/08/2010
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 15 RUE JOSEPH SAUVEUR 35000 RENNES exploité du 29.06.2007 au 29.06.2010 à 18 AVENUE LOUIS BARTHOU 35000 RENNES A compter du 29.06.2010
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/08/2007
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de CESSON SEVIGNE 3 D Rue de Paris Immeuble Atalis II exploité du 15.04.1997 au 29.06.2007 à RENNES 15 Rue Joseph Sauveur A compter du 29.06.2007.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).