Entreprise : SC MICHEL JACOB - SIREN 411 900 434
Identité
Dénomination
SC MICHEL JACOB
SIREN (siège)
411 900 434
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2007
Début d’activité
29/12/2017
Date de fin de la personne morale
30/05/2096
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
127 LOT EN CHANTY 39360 VAUX-LES-SAINT-CLAUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DROUHOT VALERIE
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Vaux-lès-Saint-Claude
Nom, Prénom(s)
JACOB MICHEL , GEORGES , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Vaux-lès-Saint-Claude
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/12/2017
Siret
41190043400035
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Adresse
127 LOT EN CHANTY
39360 , VAUX-LES-SAINT-CLAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/08/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/1997
Siret
41190043400019
Code APE
521D
Adresse
11 AV DE BELFORT
39200 , SAINT-CLAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/2007
Siret
41190043400027
Enseigne
LA MAISON DU FUMEUR
Code APE
4726Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Adresse
18 GRANDE RUE
69800 , SAINT-PRIEST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/053495
Date d'ajout
30/12/2015
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/07/2015, suite à vente du fonds au profit de M. et Mme Pierre SAGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/09/2007
Description
Reprise de l'activité à compter du 31 juillet 2007
Numéro d'observation
F07/019531
Date d'ajout
31/05/2007
Description
Cessation totale d'activité à compter du 17/08/2005 suite à résiliation de la location gérance consentie avec CASINO France (mention au GTC DE LONS LE SAUNIER le 26/12/2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).