Entreprise : SCI SAMANA - SIREN 411 850 365
Identité
Dénomination
SCI SAMANA
SIREN (siège)
411 850 365
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1997
Début d’activité
25/04/1997
Date de fin de la personne morale
24/04/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration de tous immeubles bâtis ou non
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
RTE DE LISIEUX 14430 ANNEBAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MECHINEAU GASTON , HENRI , ANDRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Louviers
Nom, Prénom(s)
VERSCHUERE JANINE , OLGA , GERMAINE , JULIETTE
Nom d'usage
PATIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Annebault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1997
Siret
41185036500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration de tous immeubles bâtis ou non
Autres Activités
Acquisition, administration de tous immeubles bâtis ou non
Adresse
RTE DE LISIEUX
14430 , ANNEBAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Annebault
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1959
Date d'ajout
06/10/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/05/2008 : Partant : PATIN Jean-Claude Maxime, Co-Gérant Nouveau : MECHINEAU Gaston Henri André Marie, Associé Société Civile Changement de qualité : PATIN Janine Olga Germaine Juliette, Co-Gérant devient Gérant associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Codes statistiques attribués par l'INSEE : Sire : 411 850 365 00015 code NAF : 702c la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 800 000.00 FRF nouveau montant : 121 959.21 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).