Entreprise : SCI MARLAS - SIREN 411 810 146
Identité
Dénomination
SCI MARLAS
SIREN (siège)
411 810 146
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1997
Date de fin de la personne morale
22/04/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
AV PIERRE SEMARD 46000 CAHORS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARLAS JEAN , CLAUDE , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
CAHORS
Nom, Prénom(s)
CONTE MARTINE
Nom d'usage
MARLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Cahors
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/01/1997
Siret
41181014600018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA GESTION, LA LOCATION ET L'ADMINISTRATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Adresse
AV PIERRE SEMARD
46000 , CAHORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
554
Date d'ajout
01/02/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2023 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/02/2024
Description
Dissolution à compter du 31/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2023, siège de la liquidation : 27 Rue des Badernes 46000 Cahors, parution de la publicité légale : actu.fr La Vie Quercynoise paru le 31/01/2024
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).