Entreprise : EARL DU PUYBALLON - SIREN 411 768 674
Identité
Dénomination
EARL DU PUYBALLON
SIREN (siège)
411 768 674
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1997
Début d’activité
01/04/1997
Date de fin de la personne morale
15/04/2047
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
150131.79 EUR
Adresse du siège
PUYBALLON 17250 LA VALLEE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEXIER JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
La Vallée
Nom, Prénom(s)
TEXIER NICOLAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
La Vallée
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
41176867400011
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Culture et élevage associés
Adresse
PUYBALLON
17250 , LA VALLEE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
24407
Date d'ajout
30/03/2015
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Saintes En date du 25/11/2014 et jugement rectificatif du 16/12/2014 A prononcé la liquidation judiciaire, Me DEVOS BOT Sylvie nommé mandataire liquidateur, et désigne Mr Olivier LALANDE, juge commissaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18483
Date d'ajout
08/04/2014
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Grande Instance de Saintes En date du 4 Avril 2014 A prononcé Le Transfert immédiat du droit d'exploiter au profit de l'EARL DU GRAND VERSENNE
Numéro d'observation
17440
Date d'ajout
10/02/2014
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Saintes En date du 28/01/2014 A prononcé le redressement judiciaire fixe provisoirement au 28/01/2014 la date de cessation des paiement, designe Me DEVOS-BOT 14 rue de la Maladrerie à Saintes, en qualité de mandataire judiciaire, nomme Mme HODARA - DUPUY juge commissaire et ouvre une période d'observation d'une durée de 6 mois.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).