Entreprise : SCI OCEADEJO - SIREN 411 711 302
Identité
Dénomination
SCI OCEADEJO
SIREN (siège)
411 711 302
Date d'immatriculation au RNE
12/05/1997
Début d’activité
01/06/1997
Date de fin de la personne morale
11/05/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition construction gestion propriété de tout immeuble bâti et non bâti
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
160071.47 EUR
Adresse du siège
43 AV SECRETAN 14160 DIVES-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPLEY SYLVIE , COLETTE , CATHERINE
Nom d'usage
MEUDIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Dives-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MEUDIC JOEL , BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Dives-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41171130200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition construction gestion propriété de tout immeuble bâti et non bâti
Autres Activités
Acquisition construction gestion propriété de tout immeuble bâti et non bâti
Adresse
43 AV SECRETAN
14160 , DIVES-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
41171130200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
69 RUE DU GENERAL DE GAULLE
14160 , DIVES-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2684
Date d'ajout
05/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/07/2010 : Nouveau : MEUDIC Sylvie Colette Catherine, Associé Société Civile Changement de qualité : MEUDIC Joël Bernard, Gérant(e) devient Gérant associé Transfert de l'établissement principal à compter du 27/07/2010 : Ancienne adresse : 69 RUE DU GENERAL DE GAULLE - DIVES SUR MER 14160 DIVES SUR MER Nouvelle adresse : 43 avenue Secrétan Transfert du siège social à compter du 27/07/2010 : Ancienne adresse : 69 RUE DU GENERAL DE GAULLE - DIVES SUR MER 14160 DIVES SUR MER Nouvelle adresse : 43 avenue Secrétan 14160 Dives-sur-Mer
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Codes statistiques attribués par l'INSEE : Siret : 411 711 302 00017 code NAF : 702c la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 050 000.00 FRF nouveau montant : 160 071.47 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).