Entreprise : SCI DU PONT - SIREN 411 484 108
Identité
Dénomination
SCI DU PONT
SIREN (siège)
411 484 108
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1997
Début d’activité
28/03/1997
Date de fin de la personne morale
27/03/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition et la propriété par tous moyens de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE SAINT-QUENTIN 59213 SOMMAING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLET MARION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Herseaux
Nom, Prénom(s)
COLLET FANNY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
COLLET BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Fâchés Thumesnil
Nom, Prénom(s)
COLLET JEAN-LUC , JUVENAL , GUSTAVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Bermerain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/03/1997
Siret
41148410800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition et la propriété par tous moyens de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
L'acquisition et la propriété par tous moyens de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
20 RUE DE SAINT-QUENTIN
59213 , SOMMAING - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sommaing Sur Ecaillon
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
656
Date d'ajout
09/02/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/12/2009 : Partant : COLLET Monique, Associé Société Civile Nouveau : COLLET Bertrand, Associé Société Civile Nouveau : COLLET Marion, Associé Société Civile Nouveau : COLLET Fanny, Associé Société Civile Modifié : COLLET Jean-Luc, Juvénal, Gustave, Gérant(e) devient Gérant Associé (e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 Ancien montant : 12 000.00 FRF Nouveau montant : 1 829.39 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).