Entreprise : SCI DU DOTCHOT - SIREN 411 434 764
Identité
Dénomination
SCI DU DOTCHOT
SIREN (siège)
411 434 764
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2008
Début d’activité
31/03/2023
Date de fin de la personne morale
16/06/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
3811.22 EUR
Adresse du siège
106 RTE DE CHASSAGNE 71800 OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENT VALERIE , ANNE , RENEE
Nom d'usage
TESCHER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
DUVAL MARIE-THERESE
Nom d'usage
CLEMENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Charolles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/2023
Siret
41143476400048
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Autres Activités
propriété et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Adresse
106 RTE DE CHASSAGNE
71800 , OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/08/2007
Siret
41143476400030
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
51 RUE DE MACON
01090 , MONTMERLE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/1997
Siret
41143476400014
Enseigne
MME LEBLANC ANNE PAULE
Code APE
702A
Adresse
8 RUE DE NANCY
54690 , LAY-SAINT-CHRISTOPHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/2004
Siret
41143476400022
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
BORDROUHANT
56360 , BANGOR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7492
Date d'ajout
04/05/2023
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de LORIENT à compter du 11/08/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9731
Date d'ajout
04/05/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon par suite du transfert du siège social précédemment situé 51 Rue de Macon 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE au 106 Route de Chassagne 71800 OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE à compter du 31/03/2023 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon le 02/05/2023 sous le numéro A2023/001108)
Numéro d'observation
F23/002536
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Transfert du principal établissement au 106 Route de Chassagne 71800 OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE à compter du 31/03/2023
Numéro d'observation
F23/002536
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 11 433.67 Euros Nouveau capital : 3 811.22 Euros à compter du 31/03/2023
Numéro d'observation
F23/002537
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F23/002536
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 51 Rue de Mâcon 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE (Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse) Nouveau siège social : 106 Route de Chassagne 71800 OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE à compter du 31/03/2023
Numéro d'observation
F23/002536
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Modification relative aux dirigeants : CLEMENT Hélène nom d'usage : CLEMENT Hélène n'est plus gérant CLEMENT Hélène nom d'usage : CLEMENT Hélène n'est plus Associé CLEMENT Valérie Anne Renée nom d'usage : TESCHER Valérie devient gérant CLEMENT Anne nom d'usage : LEBLANC Anne n'est plus Associé SUCCESSION CLEMENT ERIC nom d'usage : SUCCESSION CLEMENT ERIC n'est plus Associé SUCCESSION CLEMENT ERIC nom d'usage : SUCCESSION CLEMENT ERIC n'est plus gérant FAUQUIGNON Laurent nom d'usage : FAUQUIGNON Laurent n'est plus Associé
Numéro d'observation
F23/002536
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame TESCHER Valérie Nouvelle Adresse : 106 Route de Chassagne 71800 OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET COMPLET - CODE STATISTIQUE ATTRIBUE PAR L'INSEE : 411 434 764 00014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Date initiale de début d'activité de la société : 31/08/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).