Entreprise : F.V. DIFFUSION SARL - SIREN 411 428 980
Identité
Dénomination
F.V. DIFFUSION SARL
SIREN (siège)
411 428 980
Date d'immatriculation au RNE
25/03/1997
Date de fin de la personne morale
24/03/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
CHE DE SAINT CLOU 84330 CAROMB FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA COMBE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIGIER JEAN-GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
CAROMB
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/02/1997
Siret
41142898000014
Code APE
342A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Carrosserie, aménagement, modification de tous véhicules VL, Pl loisirs utilitaires professionnels funéraires sanitaires air terre Mer
Code APRM
2920ZC - Fabrication de remorques et de semi-remorques
Adresse
CHE DE SAINT CLOU
84330 , CAROMB - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA COMBE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16118
Date d'ajout
25/10/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 24/10/2017, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès noms Date d'effet : 24/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2415
Date d'ajout
25/02/2014
Description
Changement de juge-commissaire Par ordonnance Présidentielle du 25/02/2014, GERMAIN Jean-Claude est nommé(e) comme juge commissaire. Date d'effet : 25/02/2014
Numéro d'observation
2660
Date d'ajout
23/02/2009
Description
Par ordonnance présidentielle du 19.01.2009 Monsieur Marre Georges est nommé juge commissaire et Madame Daudier Mireille juge commissaire supplémentaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
628
Date d'ajout
09/02/2006
Description
Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 JANVIER 2006, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE JEAN-GILLES VIGIER, CHEMIN DE SAINT-CLOU 84330 CAROMB, ANCIEN GERANT DE LA SARL FV DIFDUSION. MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME BERNARD ROUSSEL, IMMEUBLE L'ATRIUM, 100 ROUTE DE NIMES 30132 CAISSARGUES. JOURNAL : SEMAINE PROVENCE DU 25 JANVIER 2006. Date d'effet : 13/01/2006
Numéro d'observation
2791
Date d'ajout
12/08/2005
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 MAI 2005 LE TGI DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE CIVILE A ETENDU A LA SCI EVASION LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL FV DIFFUSION A CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30 OCTOBRE 2001 MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME ROUSSEL JUGE COMMISSAIRE : MR LEBRUN JOURNAL : SEMAINE PROVENCE DU 29 JUIN 2005 Date d'effet : 13/05/2005
Numéro d'observation
2389
Date d'ajout
27/06/2005
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 13.05.2005 LE TGI DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A CONDAMNE MR EMILE CAVASINO AU COMBLEMENT INTEGRAL DE L'INSUFFISANCE D 'ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL FV DIFFUSION
Numéro d'observation
2793
Date d'ajout
16/09/2003
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 01 AOUT 2003 LE TGI DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE MANDATAIRE LIQUIDATEUR ME ROUSSEL JUGE COMMISSAIRE MR LEBRUN JOURNAL SEMAINE PROVENCE DU 10 SEPTEMBRE 2003 Date d'effet : 01/08/2003
Numéro d'observation
2135
Date d'ajout
11/07/2003
Description
ANCIEN GERANT : ARMAND VIGIER NOUVEAU GERANT : JEAN GILLES VIGIER A COMPTER DU 01.12.2000 VAUCLUSE HEBDO - LE COMTADIN DU 1306.2003 Date d'effet : 01/12/2000
Numéro d'observation
721
Date d'ajout
05/03/2003
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 7 FEVRIER 2003, LE TGI DE CARPENTRAS, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A RENOUVELE POUR UNE PERIODE MAXIMUM DE QUATRE MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
4086
Date d'ajout
26/12/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 8 NOVEMBRE 2002, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE LA SARL FV DIFFUSION. A CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30 OCTOBRE 2001. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BERNARD ROUSSEL, 198 BD ALBIN DURAND 84200 CARPENTRAS. JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR LEBRUN PATRICE, JUGE. SEMAINE PROVENCE DU 27 NOVEMBRE 2002.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
OUVERTURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).