Entreprise : PIERRE RANNOU - SIREN 411 316 292
Identité
Dénomination
PIERRE RANNOU
SIREN (siège)
411 316 292
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1997
Début d’activité
01/01/1997
Date de fin de la personne morale
09/04/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Activité agricole et notamment activité porcine
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
37088 EUR
Adresse du siège
KERZERRIEN 29190 PLEYBEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER HUBERT , CHARLES , JEAN , MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
RANNOU MORGANE
Qualité
Président du directoire, Membre du directoire
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Châteaulin
Nom, Prénom(s)
RANNOU PIERRE
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
PLEYBEN
Nom, Prénom(s)
RANNOU DELPHINE
Nom d'usage
CAURANT
Qualité
Membre du directoire
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Pleyben
Dénomination
GORIOUX FARO ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41131629200019
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Activité agricole et notamment activité porcine
Autres Activités
Élevage de porcins
Adresse
KERZERRIEN
29190 , PLEYBEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2148
Date d'ajout
13/04/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/12/2014 : Partant : SOCIETE OUEST CONSEIL AUDIT représentée par DENIEL Dominique, Commissaire aux comptes titulaire Partant : GUILLOU Paul, Commissaire aux comptes suppléant Partant : RANNOU Philippe, Membre du directoire Nouveau : GORIOUX FARO ET ASSOCIES (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : MERCIER Hubert, Charles, Jean, Marie, Commissaire aux comptes suppléant Modifié : RANNOU Morgane, Président du directoire, Membre du directoire, demeurant 24 rue Jakez Riou 29150 Châteaulin Modifié : CAURANT Delphine, Membre du directoire, demeurant Kerhau 29190 Pleyben
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5046
Date d'ajout
14/09/2006
Description
Transformation de la société EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LES FONCTION DU GERANT ONT PRIS FIN, LA DIRECTION ET LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE ETANT DESORMAIS ASSUREES PAR UN DIRECTOIRE ET UN CONSEIL DE SURVEILLANCE : SONT NOMMES EN QUALITE DE MEMBRE ET DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE : MME MORGANE QUINTIN NEE RANNOU EN QUALITE DE MEMBRES DU DIRECTOIRE : - RANNOU PHILIPPE ET MME CAURANT NEE RANNOU DELPHINE EN QUALITE DE MEMBRE ET DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - RANNOU PIERRE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE : LA SOCIETE OUEST CONSEILS AUDIT REPRESENTEE PAR MR DOMINIQUE DENNIEL COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR PAUL GUILLOU MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE : ANCIENNE : SCEA PIERRE RANNOU NOUVELLE : PIERRE RANNOU (P.V DU 31.07.06 - DEPOT DU 14.09.06) Date d'effet : 31/07/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE CONSTITUEE SOUS FORME DE STE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (ACTE S.S.P DU 01.01.97)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).