Entreprise : SCI LES OLIVIERS DE GRAMBOIS - SIREN 411 314 479
Identité
Dénomination
SCI LES OLIVIERS DE GRAMBOIS
SIREN (siège)
411 314 479
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1997
Date de fin de la personne morale
03/03/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
213428.62 EUR
Adresse du siège
RUE LE GRAND REAL 84120 LA BASTIDONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BASTIDONNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUILLOY BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Paris 06
Nom, Prénom(s)
DE LALEU GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
Marseille 06
Nom, Prénom(s)
MORI JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1934
Commune de résidence
Pertuis
Nom, Prénom(s)
HEURTEBISE SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Biot
Nom, Prénom(s)
BROCHENY FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Bouchet
Nom, Prénom(s)
DEVICTOR MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Marseille 13
Nom, Prénom(s)
MOUTHOT LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1931
Commune de résidence
Graveson
Dénomination
ASSOCIATION LA BOURGUETTE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/02/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/03/1997
Siret
41131447900014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
RUE LE GRAND REAL
84120 , LA BASTIDONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BASTIDONNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2462
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Radiation du RCS le 12/02/2019 avec effet au 12/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13200
Date d'ajout
13/11/2014
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/10/2014
Numéro d'observation
1834
Date d'ajout
09/02/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 09/02/2009 : Nouveau : FOUILLOY Bernard, Gérant(e) Nouveau : MORI Jean, Associé Société Civile Nouveau : DE LALEU Gerard, Associé Société Civile Nouveau : BROCHENY Francis, Associé Société Civile Nouveau : HEURTEBISE Serge, Associé Société Civile Nouveau : MOUTHOT Louis, Associé Société Civile Nouveau : DEVICTOR Michel, Associé Société Civile
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).