Entreprise : DP SERVICES - SIREN 411 100 944
Identité
Dénomination
DP SERVICES
SIREN (siège)
411 100 944
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2007
Début d’activité
06/09/2007
Date de fin de la personne morale
30/09/2096
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Toutes prestations de services en matière D entreprise.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
2100000 EUR
Adresse du siège
49 BD JEANNE D’ARC 59500 DOUAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAUME FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Mérignac
Nom, Prénom(s)
PATOUX DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Richebourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/2007
Siret
41110094400031
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes prestations de services en matière D entreprise.
Adresse
49 BD JEANNE D’ARC
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/1997
Siret
41110094400015
Code APE
741G
Adresse
85 RUE DES FUSILLES
59493 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2002
Siret
41110094400023
Code APE
741J
Adresse
AV DE LA REPUBLIQUE
62950 , NOYELLES-GODAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 43
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1734
Date d'ajout
09/07/2008
Description
Transformation de la société à compter du 19/06/2008 Ancienne forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/06/2008 : Partant : SPA G.B.A. COFIREC représentée par LECARON Xavier, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Partant : SECOFINORD représentée par LEUNIS Michel, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Partant : BOURGADE Guy, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Partant : PATOUX Jean-Marie, DIRECTEUR Changement de qualité : DELAUME Jacques, PRÉSIDENT devient GÉRANT(E)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2403
Date d'ajout
01/10/2007
Description
Immatriculation par suite de transfert du siége et de l'établissement principal de Route Nationale 43 - 62950 Noyelles Godault à 49 Bld Jeanne D'Arc - 59500 Douai avec cessation d'activité dans le ressort du TGI de Béthune (2003 B 71).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).