Entreprise : CADOUDAL - SIREN 411 027 386
Identité
(Entreprise radiée le 06/12/2021)
Dénomination
CADOUDAL
SIREN (siège)
411 027 386
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1997
Date de fin de la personne morale
20/02/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
503081.76 EUR
Adresse du siège
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRAS FRANCK , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Dénomination
DBA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Vitry sur Seine
Dénomination
PLENENO DISTRIBUTION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lorient
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/02/1997
Siret
41102738600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE GEORGES BRASSENS
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/1997
Siret
41102738600027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et gestion de tous immeubles et biens Immobiliers.
Adresse
123 QUAI 123 Quai Jules Guesde
94400 , Vitry sur Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 07/10/2021. Dénomination de l'associé unique : DBA, Créteil : 390849479. Journal d'annonces légales : actu-juridique.fr paru le 12/10/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/013137
Date d'ajout
29/09/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 16/03/2021 du 11 Rue Georges Brassens 56100 Lorient au 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine
Numéro d'observation
2200
Date d'ajout
09/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes : Nomination de Mr ZOUARI Moez en qualité de gérant en remplacement de Mr BASUYAU Pierre. A compter du 03.01.08. Nomination de la société P.R.O. DISTRIBUTION représentée par Mr ZOUARI Moez en qualité de gérant en remplacement de Mr ZOUARI Moez. Associés maintenus : Société DBA et société PLENENO DISTRIBUTION. A compter du 23.01.08
Numéro d'observation
48886
Date d'ajout
09/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes : Nomination de Mr ZOUARI Moez en qualité de gérant en remplacement de Mr BASUYAU Pierre. A compter du 03.01.08. Nomination de la société P.R.O. DISTRIBUTION représentée par Mr ZOUARI Moez en qualité de gérant en remplacement de Mr ZOUARI Moez. Associés maintenus : Société DBA et société PLENENO DISTRIBUTION. A compter du 23.01.08
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 300 000.00 FRF nouveau montant : 503 081.76 Eur
Numéro d'observation
48886
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 300 000.00 FRF nouveau montant : 503 081.76 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).