Entreprise : SCI ENTREPOTS GENERAUX DE L'EST N° TROIS - SIREN 411 018 955
Identité
(Entreprise radiée le 19/10/2022)
Dénomination
SCI ENTREPOTS GENERAUX DE L'EST N° TROIS
Sigle
SCI EGE N°3
SIREN (siège)
411 018 955
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1997
Date de fin de la personne morale
19/02/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
17 RUE DES BRUYERES 25220 THISE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNOLD MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
ARNOLD LAURENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Nom, Prénom(s)
ARNOLD FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ARNOLD YVETTE
Nom d'usage
COQUIARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
LAISNE COLETTE
Nom d'usage
ARNOLD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1935
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
ARNOLD PASCALE
Nom d'usage
LHOSMOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Arc et Senans
Nom, Prénom(s)
ARNOLD JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
COQUIARD FLORENCE
Nom d'usage
ROUSSEAU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Montfaucon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/01/1997
Siret
41101895500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, directement ou sous forme de parts ou actions de sociétés immobilières, la construction, la prise à bail, l'administration et l'exploitation sous forme de location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis à usage Idustriel ou commercial.
Adresse
17 RUE 17 rue des Bruyères
25220 , Thise - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10364
Date d'ajout
19/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/12/2021
Description
Dissolution à compter du 22/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/11/2021, liquidateur : LHOSMOT né(e) ARNOLD Pascale et ROUSSEAU né(e) COQUIARD Florence, siège de la liquidation : Zone Industrielle 17 Rue des Bruyères 25220 Thise, parution de la publicité légale : La Terre de Chez Nous paru le 10/12/2021
Numéro d'observation
12670
Date d'ajout
08/12/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/11/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).