Entreprise : SCI HFC - SIREN 410 964 985
Identité
Dénomination
SCI HFC
SIREN (siège)
410 964 985
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1997
Début d’activité
27/01/1997
Date de fin de la personne morale
17/02/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété administration exploitation par bail ou autrement des biens immobiliers qui lui seront apportés pris à crédit bail ou acquis par elle au cours de la vie sociale
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
8 RUE THALES 17440 AYTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSQUER CECILE , MIREILLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Bruges
Nom, Prénom(s)
COSQUER NICOLAS , HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Aytré
Nom, Prénom(s)
DELOSIERE MARTINE , COLETTE , JULIETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Nuaillé-d'Aunis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/01/1997
Siret
41096498500023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété administration exploitation par bail ou autrement des biens immobiliers qui lui seront apportés pris à crédit bail ou acquis par elle au cours de la vie sociale
Autres Activités
Propriété administration exploitation par bail ou autrement des biens immobiliers qui lui seront apportés pris à crédit bail ou acquis par elle au cours de la vie sociale
Adresse
8 RUE THALES
17440 , AYTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/01/1997
Siret
41096498500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 ALL KEPLER
17440 , AYTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5072
Date d'ajout
28/10/2008
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 07/06/2008 : Ancienne adresse : 1 allée Kepler 17440 Aytré Nouvelle adresse : 8 rue Thalés 17440 Aytré Transfert du siège social à compter du 07/06/2008 : Ancienne adresse : 1 allée Kepler 17440 Aytré Nouvelle adresse : 8 rue Thalés 17440 Aytré
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4049
Date d'ajout
27/08/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 03/07/2001 : Nouveau : COSQUER Cécile Mireille, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : COSQUER Nicolas Herve, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Changement de qualité : COSQUER Herve François, GÉRANT(E) devient GÉRANT ASSOCIÉ
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).